Hanes ariannol OPEN DOOR, YOUNG PEOPLE'S CONSULTATION SERVICE
Rhif yr elusen: 299707
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £731.14k | £660.15k | £627.07k | £833.59k | £911.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £444.00k | £585.64k | £689.45k | £825.36k | £837.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £419.82k | £509.16k | £474.47k | £561.14k | £671.40k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £14.90k | £29.03k | £144.25k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £214.12k | £75.82k | £99.81k | £53.34k | £155.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £484.40k | £583.24k | £526.97k | £780.05k | £752.54k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.04k | £1.09k | £291 | £196 | £2.95k | |
|
Incwm - Arall | £31.59k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £22.68k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £436.20k | £585.64k | £681.73k | £817.13k | £765.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.80k | £0 | £7.72k | £8.22k | £72.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.80k | £13.32k | £19.20k | £22.84k | £23.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.