Ripple Effect International

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Work in six countries in Africa to provide a package of on-going support and practical training over three to five years, including training in farming skills, gender equality, sanitation and money management . alongside the provision of livestock and tools - to ensure that some of Africa's most marginalised people have the confidence, knowledge and skills to help themselves.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£9,002,328
Roddion a chymynroddion | £3.15m | |
Weithgareddau elusennol | £5.74m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £6.54k | |
Buddsoddiadau | £81.93k | |
Arall | £26.03k |
Cyfanswm gwariant:
£8,628,365
Codi arian | £1.25m | |
Weithgareddau elusennol | £7.38m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £193,741 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.25m | |
Gwariant elusennol | £7.38m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £373.96k |
Pobl

281 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bwrwndi
- Cenia
- Ethiopia
- Rwanda
- Uganda
- Zambia
Llywodraethu
- 05 Hydref 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1045672 EMERGE POVERTY FREE
- 25 Hydref 1988: Cofrestrwyd
- Ripple Effect (Enw gwaith)
- SEND A COW (Enw blaenorol)
- SEND A COW LIMITED (Enw blaenorol)
- SEND A COW STOCKAID LTD (Enw blaenorol)
- SENDACOW STOCKAID LTD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shallin Chikoto | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Karthikeyan Dasari Chinna | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Timothy Passey | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Prina Rasikbhai Patel | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Peter Jeffries | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
SIMON ROBERT GILL | Ymddiriedolwr | 27 March 2022 |
|
|
||||
Patricia Napier | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Sarah Brunwin | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|||||
Andrew Gillam | Ymddiriedolwr | 18 January 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.19m | £6.65m | £7.52m | £9.92m | £9.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.16m | £6.82m | £7.90m | £8.80m | £8.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £819.44k | £677.33k | £2.02m | £427.36k | £193.74k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.26m | £2.98m | £3.26m | £3.15m | £3.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.69k | £18.69k | £286.63k | £14.57k | £6.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.82m | £3.54m | £3.96m | £6.71m | £5.74m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.48k | £308 | £465 | £12.28k | £81.93k | |
|
Incwm - Arall | £96.40k | £109.63k | £12.48k | £32.25k | £26.03k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £288.76k | £335.89k | £676.54k | £317.53k | £598.62k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.76m | £5.45m | £6.48m | £7.31m | £7.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.40m | £1.37m | £1.42m | £1.49m | £1.25m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £264.60k | £285.01k | £261.53k | £285.63k | £265.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £297.26k | £342.18k | £172.21k | £321.87k | £569.16k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £253.23k | £265.17k | £198.66k | £215.39k | £187.26k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.29m | £2.93m | £1.97m | £3.46m | £5.07m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £413.39k | £1.23m | £587.17k | £980.78k | £3.84m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 13 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 13 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 10 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 10 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25/08/1988 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 10/06/1999 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 19/02/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/09/2013 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 18/09/2013 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 08/10/2013 as amended on 22 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE PRIMARILY TO RELIEVE POVERTY AMONGST THOSE OF ALL FAITHS AND NONE IN COUNTRIES OF LOW PER CAPITA INCOME, PARTICULARLY THROUGH TRAINING IN SUSTAINABLE AGRICULTURE AND COMMUNITY DEVELOPMENT AND BY THE PROVISION OF LIVESTOCK AND/OR OTHER RESOURCES. A FURTHER OBJECT IS TO EDUCATE AUDIENCES AND ADVOCATE FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT. THESE OBJECTS ARE TO BE PURSUED IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES AND VALUES OF THE CHRISTIAN FAITH.
Maes buddion
OVERSEAS COUNTRIES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE OLD ESTATE YARD
NEWTON ST. LOE
BATH
BA2 9BR
- Ffôn:
- 01225874222
- E-bost:
- info@rippleeffect.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window