Ymddiriedolwyr British Friends of Normandy Trust
Rhif yr elusen: 299724

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Commodore Dan James CBE | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Major General Rob Thomson CBE DSO | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Jason Coward | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
VICE ADMIRAL DUNCAN POTTS CB | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
BRIGADIER JUSTIN MACIEJEWSKI DSO MBE | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
Reginald MAXWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALEX N SHOOTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.