Hanes ariannol LOWER CENTRAL GARDENS BOURNEMOUTH

Rhif yr elusen: 299739
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.23m £711.75k £1.24m £1.35m £1.05m
Cyfanswm gwariant £1.23m £711.75k £1.24m £1.98m £1.75m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £452.36k £381.30k £460.67k £541.36k £389.47k
Incwm o roddion a chymynroddion £452.36k £381.30k £460.67k £541.36k £389.47k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £559.16k £200.66k £531.08k £207.42k £176.31k
Incwm - Weithgareddau elusennol £218.99k £129.79k £247.19k £602.86k £479.56k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.10m £600.35k £1.03m £1.79m £1.59m
Gwariant - Ar godi arian £127.28k £111.40k £206.96k £191.44k £160.09k
Gwariant - Llywodraethu £12.00k £12.00k £6.50k £7.50k £8.25k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0