NEW ORANGE TREE THEATRE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote education for the benefit of the public, by the encouragement of the Arts and by acquiring and using places in the London Borough of Richmond and its environs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 21 Gorffennaf 1988: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Thorpe | Cadeirydd |
|
||||||||
Feras Al-Chalabi | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|||||||
Robert Peter Lisney OBE | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|||||||
Katherine Maxwell | Ymddiriedolwr | 18 December 2019 |
|
|
||||||
Hanna Ruth Streeter | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|
||||||
Pamela Ann Fleming | Ymddiriedolwr | 15 December 2017 |
|
|||||||
RODNEY CARRAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.45k | £1.45k | £2.46k | £478 | £290 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.58k | £3.58k | £71 | £33 | £5 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ebrill 2024 | 85 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17TH NOVEMBER 1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION PASSED 4TH MAY 1988
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC PARTICULARLY BY THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS INCLUDING THE ARTS OF DRAMA, BALLET, MUSIC, SINGING, LITERATURE, SCULPTURE AND PAINTING AND ESPECIALLY BY ACQUIRING MAINTAINING AND USING PLACES IN THE LONDON BOROUGH OF RICHMOND AND ITS ENVIRONS.
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF RICHMOND UPON THAMES AND ITS ENVIRONS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ORANGE TREE THEATRE
1 CLARENCE STREET
RICHMOND
TW9 2SA
- Ffôn:
- 02089400141
- E-bost:
- admin@orangetreetheatre.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window