TUC AID

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TUC Aid is a trade union charity founded by the TUC General Council in 1988. TUC Aid promotes education and training, supports sustainable development and provides humanitarian relief and rehabilitative care for people affected by disasters. It also provides technical advice and assistance for trade unions in developing countries and supports campaigns on rights and entitlements of workers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Camerwn
- Gwlad Swazi
- Qatar
Llywodraethu
- 21 Medi 1988: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Codrington-Rogers | Cadeirydd | 12 July 2022 |
|
|
||||
Stephen James Russell Secretary | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Katharine Grace Olivier Bell | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||
Jo Grady | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Gloria Mills | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
SUE FERNS | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.19k | £8.76k | £21.81k | £23.76k | £21.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.59k | £5.97k | £43.79k | £33.03k | £19.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 25TH JULY 1988
Gwrthrychau elusennol
A) THE RELIEF OF POVERTY IN DEVELOPING COUNTRIES THROUGH THE PROVISION OF LONG-TERM DEVELOPMENT ASSISTANCE AND THROUGH THE PROVISION OF EMERGENCY RELIEF IN TIME OF NEED. B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN DEVELOPING COUNTRIES THROUGH THE PROVISION OF TRAINING AND EDUCATION; AND C) SUCH OTHER OBJECTS AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT AND WHICH SHALL BE CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF ENGLAND FOR THE TIME BEING.
Maes buddion
DEVELOPING COUNTRIES (SEE PAGE 2 OF DEED FOR DEFINITION)
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CONGRESS HOUSE
GREAT RUSSELL STREET
LONDON
WC1B 3LS
- Ffôn:
- 02074671282
- E-bost:
- ssukhram@tuc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window