BAGH-E-ZEHRA TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of funeral services and religious burial rites for the Shia muslim community. Muslims from all backgrounds and origins are welcome to contact us. Our burial plots are based in Brookwood cemetery , Woking and Kemnal Park Cemetery, Chislehurst. We hold two large gatherings at Brookwood Cemetery during the year for the rememberance of the deceased and offer prayers for their souls.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 01 Tachwedd 1988: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFDAR ALI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ASAD SHAIDY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR ILYAAS BEN AZAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.72k | £47.75k | £176.63k | £132.50k | £114.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.29k | £51.15k | £149.75k | £115.06k | £106.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 106 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 106 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | 180 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | 180 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Mehefin 2023 | 129 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Mehefin 2023 | 129 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Awst 2022 | 205 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Awst 2022 | 205 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Mehefin 2021 | 129 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Mehefin 2021 | 130 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 18TH SEPTEMBER 1987
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE SHIA ASNA ASHARI FAITH AS EMBODIED IN THE FIKKE-E-JAFFERIA AND TO ADVANCE EDUCATION OF MEMBERS OF THE SAID FAITH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
68
Queensway
LONDON
W2 3RL
- Ffôn:
- 07977104674
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window