Hanes ariannol THE BRITISH ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES

Rhif yr elusen: 299875
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (99 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £33.41k £26.83k £27.72k £52.08k £36.26k
Cyfanswm gwariant £35.64k £23.08k £23.25k £94.35k £51.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A