Havencare Homes and Support Limited

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Havencare provides homes and support to people with learning disabilities, autistic people, and people with other cognitive differences including acquired brain injuries. Services include bespoke housing, supported living, extra-care, and enabling. Havencare's services are regulated by the Care Quality Commission.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£8,496,939
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £8.48m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £11.09k | |
Arall | £5.78k |
Cyfanswm gwariant:
£8,423,977
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £8.42m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £8,004,740 o 98 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £8.42m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £72.96k |
Pobl

268 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Llety/tai
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Cernyw
- Dinas Plymouth
- Dyfnaint
- Torbay
Llywodraethu
- 12 Rhagfyr 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1076727 BROOK HOUSING LIMITED
- 09 Medi 1988: Cofrestrwyd
- HAVENCARE (PLYMOUTH) (Enw blaenorol)
- HAVENCARE (SOUTH WEST) LIMITED (Enw blaenorol)
- HAVENCARE PLYMOUTH LTD (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen John Reynolds | Cadeirydd |
|
||||||
Deborah Clinton | Ymddiriedolwr | 18 February 2025 |
|
|
||||
KAY O' SHAUGHNESSY | Ymddiriedolwr | 08 October 2024 |
|
|||||
NICHOLAS JOHN HOLMAN | Ymddiriedolwr | 09 April 2020 |
|
|||||
Caroline Cassidy | Ymddiriedolwr | 23 October 2018 |
|
|
||||
Neil Moorman | Ymddiriedolwr | 25 July 2017 |
|
|
||||
Patricia Kathleen Cuthbert | Ymddiriedolwr | 07 May 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.72m | £6.97m | £7.42m | £7.92m | £8.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.52m | £6.61m | £7.30m | £7.96m | £8.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.69m | £6.71m | £7.05m | £7.90m | £8.00m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £230.33k | £370.36k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.69m | £6.71m | £7.05m | £7.90m | £8.48m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.11k | £449 | £62 | £1.97k | £11.09k | |
|
Incwm - Arall | £26.56k | £254.82k | £370.36k | £20.16k | £5.78k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.52m | £6.61m | £7.30m | £7.96m | £8.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £44.51k | £10.50k | £13.05k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £123.56k | £3.48m | £3.34m | £3.37m | £3.73m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.42m | £1.74m | £2.00m | £2.35m | £2.11m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £486.42k | £681.18k | £681.35k | £1.10m | £1.14m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25/11/1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/11/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31/07/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/12/2001 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 13/03/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/05/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 15 DEC 2016 as amended on 16 May 2020
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (‘OBJECTS’) ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: TO BENEFIT THE PUBLIC BY THE PROVISION OF RELIEF TO THOSE IN NEED BY REASON OF ANY FORM OF DISABILITY PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY LEARNING, SENSORY DISABILITY OR MENTAL ILLNESS, THIS RELIEF BEING PROVIDED BY ALL FORMS OF SUPPORT TO ENABLE THEM TO LIVE THE LIVES THEY CHOOSE AND IN PARTICULAR BY SUPPORT IN THE HOME, BY SUPPORT IN THE COMMUNITY AND THE WORK PLACE, AND BY THE PROVISION OF RESIDENTIAL ACCOMMODATION AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE PERSONS LIVING WITHIN THE SOUTH WEST OF ENGLAND. [NOTHING IN THE ARTICLES SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CHARITY FOR PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND/OR SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.]
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Havencare Homes and Support Limited
10-12 Union Street
PLYMOUTH
PL1 2SR
- Ffôn:
- 01752251476
- E-bost:
- Reception@havencare.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window