Hanes ariannol THE CAROLINE HOUSE SUPPORT GROUP

Rhif yr elusen: 299912
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £12.36k £6.15k £15.80k £7.07k £11.87k
Cyfanswm gwariant £13.62k £2.87k £10.98k £11.30k £9.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A