Hanes ariannol THE THAMES ROWING CLUB CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 299940
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £48.42k £14.86k £7.70k £18.45k £23.36k
Cyfanswm gwariant £52.78k £12.77k £28.10k £38.55k £31.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A