Hanes ariannol WYCOMBE WOMEN'S AID LIMITED

Rhif yr elusen: 299946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £613.03k £745.41k £599.67k £651.61k £684.24k
Cyfanswm gwariant £646.32k £636.47k £648.00k £633.69k £695.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £24.96k £24.96k £24.96k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £84.00k £84.00k £84.00k £84.00k £84.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £184.94k £228.38k £125.80k £197.97k £135.99k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £427.69k £516.76k £473.79k £452.88k £545.61k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £398 £269 £86 £763 £2.64k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £646.32k £636.47k £648.00k £633.69k £695.53k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £4.32k £5.74k £6.12k £5.49k £6.59k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0