Ymddiriedolwyr BIDDENHAM VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 300004

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIL INNESS | Cadeirydd | 01 September 2006 |
|
|
||||
RICHARD CHARLES O'QUINN | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Rosemary Houghton | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Hurford | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
JOHN ESAM | Ymddiriedolwr | 08 March 2016 |
|
|
||||
Julia Johnson | Ymddiriedolwr | 08 March 2016 |
|
|
||||
OBED MARTIN HOSEGOOD | Ymddiriedolwr | 19 April 2011 |
|
|
||||
DAVID WATSON | Ymddiriedolwr | 01 May 2002 |
|
|
||||
ELIZABETH ANNE WATSON | Ymddiriedolwr | 01 November 1995 |
|
|
||||
JOHN EDWARD GREENGRASS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.