Hanes ariannol OAKLEY VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 300054
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.39k £31.34k £21.49k £21.92k £29.15k
Cyfanswm gwariant £22.78k £22.93k £21.30k £32.04k £26.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £444 N/A N/A £430 £496
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £19.57k £2.05k £2.00k £1.38k