WESTONING VILLAGE HALL (SPENSLEY TRUST)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Running village hall, offering facilities for community activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Canol Swydd Bedford
Llywodraethu
- 01 Awst 1961: Cofrestrwyd
- WESTONING VILLAGE HALL (Enw gwaith)
- SPENSLEY FOR PARISH ROOM (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILL ELLIS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Joyce Nethersole | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Joyce Corless | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
REBECCA CAIRD | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|
||||
Susan Pestell | Ymddiriedolwr | 19 September 2020 |
|
|
||||
Janet Crofts | Ymddiriedolwr | 01 March 2014 |
|
|
||||
HEATHER VALENTINE | Ymddiriedolwr | 02 November 2012 |
|
|
||||
CAROLINE LUFF | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARAH EGLINTON-WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAT CROWE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.66k | £24.13k | £14.88k | £19.28k | £21.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.37k | £7.14k | £11.46k | £12.60k | £14.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £20.24k | £12.73k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 24TH MAY 1940 SCHEME SEALED 27TH JULY 1978
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISIO AND MAINTENANCE OF A PARISH ROOM FOR THE PURPOSES OF PHYSICAL AND MENTAL TRAINING AND RECREATION AND SOCIAL, MORAL AND INTELLECTUAL DEVELOPMENT THROUGH THE MEDIUM OF READING AND RECREATION ROOMS, LIBRARY, CLASSE, RECRETIONS AND ENTERTAINMENTS OR OTHERWISE AS MAY BE FOUND EXPEDIENT FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF WESTONING,
Maes buddion
PARISH OF WESTONING
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Newlands Road
Westoning
Bedford
MK45 5LD
- Ffôn:
- 01525753776
- E-bost:
- jan.crofts1@ntlworld.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window