PEACE MEMORIAL HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Used by Village Groups for recreation, social, educational and public meetings
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
Llywodraethu
- 20 Gorffennaf 1962: Cofrestrwyd
- WILLINGTON PEACE MEMORIAL HALL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Ferrandino | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Debbie Adger | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Sarah Jewers | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Paul Quy | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Pauline George | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Stacey Horn | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|||||
Smith Heidi Jane | Ymddiriedolwr | 20 May 2014 |
|
|
||||
Johannah Sarah Hickton | Ymddiriedolwr | 20 May 2014 |
|
|
||||
Christine Dowson | Ymddiriedolwr | 20 May 2014 |
|
|
||||
Helen Jane Endersby-Wood | Ymddiriedolwr | 20 May 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.10k | £33.87k | £21.18k | £28.09k | £24.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.65k | £13.73k | £20.44k | £13.70k | £25.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £24.27k | £11.96k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ebrill 2024 | 83 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 28TH FEBRUARY 1990
Gwrthrychau elusennol
1. THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF WILLINGTON WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. 2. THE SAID LAND AND BUILDING SHALL BE HELD UPON TRUST FOR THE PURPOSES OF A VILLAGE HALL AS AFORESAID.
Maes buddion
PARISH OF WILLINGTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
33 Church Road
Willington
BEDFORD
MK44 3QB
- Ffôn:
- 01234838422
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window