Ymddiriedolwyr YELDEN VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 300086

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paula Willsmore | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|
||||
Jonathan Willsmore Mr | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|
||||
Richard Ellis | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Cheryl Ellis | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Lesley Parnham | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Peter Parnham | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Jennifer Anne Fitzsimmons | Ymddiriedolwr | 15 August 2021 |
|
|
||||
Sarah Saunders | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
GILLIAN NURSAW-SMITH | Ymddiriedolwr | 26 November 2015 |
|
|||||
ANN FRANKLIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.