BERKSHIRE ASSOCIATION OF BOYS CLUB
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides support - financial and advisory - to the members and leaders of youth groups throughout Berkshire. Provides activity for young people to participate in. Provides training for senior members and leaders as appropriate or need.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bracknell Forest
- Gorllewin Berkshire
- Reading
- Slough
- Windsor And Maidenhead
- Wokingham
Llywodraethu
- 31 Hydref 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1106341 Berkshire Youth LTD
- 22 Tachwedd 1966: Cofrestrwyd
- 31 Hydref 2018: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- BABC (Enw gwaith)
- BERKSHIRE COUNCIL OF BOYS' CLUBS (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.43k | £4.06k | £4.04k | £4.41k | £4.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.49k | £1.45k | £9.14k | £26.46k | £16.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 25 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 11 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 29 Gorffennaf 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION DATED JULY 1960 AS AMENDED 4TH NOVEMBER 1971, AND 1ST JUNE 1987
Gwrthrychau elusennol
TO HELP AND EDUCATE BOYS THROUGH THEIR LEISURE TIME ACTIVITIES SO TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUAL MEMBERS OF SOCIETY AND, THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED BY THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF BOYS CLUB (INCLUDING OLD BOYS CLUBS) THROUGHOUT THE COUNTY OF BERKSHIRE.
Maes buddion
COUNTY OF BERKSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window