Ymddiriedolwyr BUCKLEBURY MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 300135

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN HICKS | Cadeirydd | 17 January 2014 |
|
|||||
Sandra Elizabeth Nicholls | Ymddiriedolwr | 22 April 2025 |
|
|
||||
Alison Claire Brownfield | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Dorothy Rose Goode | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Carolyn Stokes | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Jennifer Lucy Thurgut | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Dr Michael William Musgrave Morgan | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
MICHAEL CLIFFORD FORMAN BODSWORTH | Ymddiriedolwr | 16 June 2015 |
|
|
||||
JULIA ANN BAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.