ymddiriedolwyr VILLAGE HALL - CUMNOR
Rhif yr elusen: 300146
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Newton | Cadeirydd | 23 April 2018 |
|
|
||||
Donna Connelly Warne | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Cllr Alison Elizabeth Jenner | Ymddiriedolwr | 26 July 2019 |
|
|
||||
Dr A H HARKER | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Dr Dona Foster | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Helen Stevens | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||
David Charlesworth | Ymddiriedolwr | 06 April 2015 |
|
|
||||
Dr HARRY ANDREW DICKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.