Hanes ariannol HINTON WALDRIST VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 300163
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.56k £12.53k £2.73k £10.96k £5.50k
Cyfanswm gwariant £5.77k £4.64k £1.78k £7.75k £16.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.33k N/A N/A N/A