ymddiriedolwyr GILCHRIST THOMAS VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 300175
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Michael HADDEN | Cadeirydd | 22 September 2011 |
|
|
||||
Iwona Elzbieta Tovar | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|
||||
Rev Thomas Etherton | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
DAVID CAMERON GRAY | Ymddiriedolwr | 30 March 2010 |
|
|
||||
VALERIE CLAIRE KENDALL | Ymddiriedolwr | 11 June 2009 |
|
|
||||
MR TONY CROSSLEY | Ymddiriedolwr | 12 June 1998 |
|
|
||||
MICHAEL PETER MAINE | Ymddiriedolwr | 01 June 1998 |
|
|
||||
ROWENA JANE WESTACOTT | Ymddiriedolwr | 01 June 1997 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.