AMERSHAM AND DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE ASSOCIATION LETS OUT ITS ROOMS TO CLUBS, SOCIETIES, CHARITIES AND MANY OTHER USERS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 24 Mawrth 1964: Cofrestrwyd
- AMERSHAM AND DISTRICT COMMUNITY CENTRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Oxley | Cadeirydd | 07 December 2023 |
|
|
||||
Lionel David Avery | Ymddiriedolwr | 29 July 2022 |
|
|
||||
Peter Matza | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
Ann Beattie | Ymddiriedolwr | 17 July 2017 |
|
|
||||
Gill Morgan | Ymddiriedolwr | 08 June 2016 |
|
|
||||
Andrew Clark | Ymddiriedolwr | 16 May 2016 |
|
|
||||
Carol Louise Henry | Ymddiriedolwr | 01 May 2010 |
|
|
||||
MRS JEAN BOWLING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS JEAN ANDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £105.52k | £105.25k | £92.15k | £109.37k | £155.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £117.79k | £75.89k | £99.35k | £125.02k | £144.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 101 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 101 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Rhagfyr 2024 | 317 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 13 Rhagfyr 2024 | 317 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | 177 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | 177 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Hydref 2022 | 270 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Hydref 2022 | 270 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 04 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 5TH APRIL 1951.AGREEMENT DATED 29TH NOVEMBER 1956, REVISED OCTOBER 1998
Gwrthrychau elusennol
COMMUNITY CENTRE
Maes buddion
AMERSHAM AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
AMERSHAM COMMUNITY CENTRE
CHILTERN AVENUE
AMERSHAM
HP6 5AH
- Ffôn:
- 01494433436
- E-bost:
- angela_bates@btconnect.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window