Eton Wick Village Hall

Rhif yr elusen: 300261
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Part of the Ground Floor was leased to the local authority providing the village with a library. The library is closed at the moment. The remaining Ground Floor area is leased to a Children's Nursery . The First Floor comprises a large hall, smaller meeting room and kitchen. These rooms are hired by the local community for various meetings, groups, classes, family parties and community events.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £35,520
Cyfanswm gwariant: £36,744

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Windsor And Maidenhead

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Hydref 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ETON WICK VILLAGE HALL (Enw gwaith)
  • ETON WICK AND BOVENEY VILLAGE HALL (Enw blaenorol)
  • ETON WICK AND BOVENEY VILLAGE HALL AND VAUGHAN CLUB (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lindsay Jane Pardoe Cadeirydd 04 December 2024
Dim ar gofnod
Clare Belchamber Ymddiriedolwr 05 February 2025
Dim ar gofnod
Jennifer Welford Ymddiriedolwr 05 February 2025
Dim ar gofnod
Andrew Murphy Ymddiriedolwr 08 January 2025
Dim ar gofnod
Andrew Cooney Ymddiriedolwr 08 January 2025
Dim ar gofnod
Russell Anthony Wernham Ymddiriedolwr 13 December 2024
Dim ar gofnod
Ann Catherine Lovell Ymddiriedolwr 10 December 2024
Dim ar gofnod
Kate Emily Patel Ymddiriedolwr 10 December 2024
Dim ar gofnod
Theresa Pausey Ymddiriedolwr 10 December 2024
Dim ar gofnod
Riccardo Armando Ludovici Ymddiriedolwr 10 December 2024
Dim ar gofnod
Lucy Abigail Ludovici Ymddiriedolwr 10 December 2024
Dim ar gofnod
Eleanor Clara May Stevenson Ymddiriedolwr 10 December 2024
Dim ar gofnod
Karen Ann McGlasson Ymddiriedolwr 04 December 2024
Dim ar gofnod
JOHN MICHAEL LOVELL Ymddiriedolwr
BALDWIN'S BRIDGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £27.02k £12.92k £33.00k £31.30k £35.52k
Cyfanswm gwariant £28.40k £16.25k £27.00k £52.00k £36.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 21 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 21 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 05 Ebrill 2024 65 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 05 Ebrill 2024 65 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 25 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 25 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 12 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 05 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 05 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Eton Wick Village Hall
1 Eton Wick Road
Eton Wick
WINDSOR
Berkshire
SL4 6LT
Ffôn:
07949 147846