Hanes ariannol FARNHAM COMMON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 300262
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Cyfanswm Incwm Gros £14.85k £16.79k £16.12k £16.86k £22.39k
Cyfanswm gwariant £13.68k £16.62k £15.69k £14.11k £31.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A