NAPHILL VILLAGE HALL AND PLAYING FIELDS

Rhif yr elusen: 300309
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To provide, maintain and manage a village hall and playing fields for use by the local community

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £151,626
Cyfanswm gwariant: £77,414

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Buckingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Rhagfyr 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • NAPHILL VILLAGE HALL (Enw blaenorol)
  • NAPHILL VILLAGE HALLAND PLAYING FIELDS (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CLIVE LAWRENCE Cadeirydd
Dim ar gofnod
Rob McMurray Ymddiriedolwr 07 April 2025
Dim ar gofnod
Jason Fletcher Ymddiriedolwr 07 April 2025
Dim ar gofnod
DAVID EVANS Ymddiriedolwr 01 January 2023
Dim ar gofnod
Bartha Elizabeth Pitman Ymddiriedolwr 04 April 2022
Dim ar gofnod
Jennifer Tench Ymddiriedolwr 04 April 2022
Dim ar gofnod
DARREN LOMAS Ymddiriedolwr 07 June 2021
Dim ar gofnod
Joanne Keattch Ymddiriedolwr 06 April 2020
Dim ar gofnod
Peter Williams Ymddiriedolwr 01 April 2019
Dim ar gofnod
Linda Clark Ymddiriedolwr 04 September 2017
Dim ar gofnod
TANYA STEVENS Ymddiriedolwr 06 April 2017
Dim ar gofnod
PAUL RIGLAR Ymddiriedolwr 04 April 2016
Dim ar gofnod
Gloria Mildred Leflaive Ymddiriedolwr 09 April 2002
Dim ar gofnod
SARAH BACON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MR ANDREW WASILEWSKI Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CATHRYN CARTER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £66.30k £31.58k £27.40k £56.06k £151.63k
Cyfanswm gwariant £61.40k £28.29k £20.27k £64.34k £77.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.73k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 11 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 11 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 21 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 21 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 17 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 17 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 16 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 16 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 17 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 17 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DECLARATION OF TRUST DATED 6 MAY 1931
Gwrthrychau elusennol
PROVISION OF A RECREATION GROUND FOR THE INHABITANTS AND IMMODIATE NEIGHBOURHOOD OF NAPHILL
Maes buddion
NAPHILL AND NEIGHBOURHOOD
Hanes cofrestru
  • 06 Rhagfyr 1962 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Village Hall
Main Road
Naphill
HIGH WYCOMBE
HP14 4SX
Ffôn:
01494562742