Hanes ariannol NEWTON LONGVILLE VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 300313
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.14k £19.79k £10.78k £11.47k £15.12k
Cyfanswm gwariant £6.90k £15.00k £8.78k £19.90k £9.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £17.77k N/A N/A N/A