Ymddiriedolwyr SPEEN PLAYING FIELDS
Rhif yr elusen: 300331

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTHEW WILLIAM WHITNEY DAVIES | Cadeirydd | 12 March 2015 |
|
|
||||
Shaun Christopher Butler | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Julia Gater | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Nicholas William Ridley | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Richard James Johnston | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Jonathan Allan | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
||||
CRISTINA DELGADO | Ymddiriedolwr | 13 February 2019 |
|
|
||||
ADRIAN LEIGH FARLEY | Ymddiriedolwr | 12 March 2015 |
|
|||||
DUNCAN WILSON | Ymddiriedolwr | 12 March 2015 |
|
|
||||
MR GREG COOK | Ymddiriedolwr | 24 September 2012 |
|
|
||||
PETER SYMONDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDY THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TONY BOBROFF | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.