Ymddiriedolwyr CAMBRIDGE UNIT 66 OF THE SEA CADET CORPS

Rhif yr elusen: 300372
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CMDRE GALE BRYAN Cadeirydd 03 February 2017
Dim ar gofnod
John Colin Hall Ymddiriedolwr 25 June 2024
Dim ar gofnod
Professor Peter Tavner Ymddiriedolwr 13 February 2024
Dim ar gofnod
Mark Champion Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Michelle Glass Ymddiriedolwr 22 November 2022
Dim ar gofnod