Hanes ariannol FEN DRAYTON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 300385
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £18.83k £17.44k £26.91k £19.26k £14.12k
Cyfanswm gwariant £17.29k £12.21k £15.64k £27.10k £23.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £524 £12.18k £19.57k £4.67k N/A