Ymddiriedolwyr FEN DRAYTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 300385

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACQUELINE PARR | Cadeirydd | 10 June 2023 |
|
|
||||
MATHEW CLOWERY | Ymddiriedolwr | 01 May 2025 |
|
|
||||
RACHAEL LOUISE CLOWERY | Ymddiriedolwr | 04 February 2025 |
|
|
||||
Rev CLAIRE BROCKELSBY | Ymddiriedolwr | 04 February 2025 |
|
|
||||
ANDREW Murzynowski-Roberts | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Roger Edward Davies | Ymddiriedolwr | 19 August 2024 |
|
|||||
BRIDGET JOAN CLOSE | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.