ymddiriedolwyr VILLAGE HALL (HARSTON)
Rhif yr elusen: 300397
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANT MARRIOTT | Cadeirydd | 22 May 2012 |
|
|
||||
John Anthony Smith | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Rupert Pearce Gould | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|||||
RACHEL ANNE CRAVEN | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|
||||
SHEILA TURNBULL | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||
DALJIT SINGH BENNING | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||
ANTHONY JOHN STAFFORD | Ymddiriedolwr | 12 June 2013 |
|
|
||||
RUPERT DICK | Ymddiriedolwr | 12 June 2013 |
|
|
||||
JUNE BOAKES | Ymddiriedolwr | 12 June 2013 |
|
|
||||
STEPHEN ANDREW MYNOTT | Ymddiriedolwr | 12 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.