ymddiriedolwyr WAR MEMORIAL VILLAGE HALL AND INSTITUTE
Rhif yr elusen: 300405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Janet Everett | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
William Georges Davidson | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Alexander Donald Boyle | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Simon David Conway-Smith | Ymddiriedolwr | 21 May 2020 |
|
|
||||
MRS E M CHRISTODOULOU | Ymddiriedolwr | 24 July 2017 |
|
|
||||
MRS D HAINES | Ymddiriedolwr | 17 July 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.