Hanes ariannol UPWELL PLAYING FIELD

Rhif yr elusen: 300425
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 20/03/2020 20/03/2021 20/03/2022 20/03/2023 20/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.43k £28.76k £31.43k £21.52k £54.91k
Cyfanswm gwariant £20.43k £28.76k £31.43k £21.52k £54.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £19.91k £11.91k N/A N/A