ymddiriedolwyr HENLOW/CLIFTON SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 300457
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Devereux | Cadeirydd | 20 September 2017 |
|
|
||||
Gavin Coombs | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
Karen Fisher | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Gareth Jenkinson | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Rosie Parrish | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Lesley Davidson | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
George Hunt | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Sarah Panton | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Christopher Panton | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.