ymddiriedolwyr FALKES (LUTON) DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 300470
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerald Law | Cadeirydd | 22 June 2021 |
|
|
||||
Deborah Helen Baker | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Mandy Haslam | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Lee Brian Stuart Baker | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||
Norma Irene Farish | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Amy Jean Elizabeth Clews | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Zack Joseph Boutwood | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
Michael John Missenden | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
Llewellyn John Rees | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
Michael David Waller | Ymddiriedolwr | 14 October 2013 |
|
|
||||
TREVOR SHARP | Ymddiriedolwr | 26 February 2013 |
|
|
||||
DENISE O'HARA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ADRIAN KEDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.