Hanes ariannol 1ST HARWELL (ST. MATTHEW'S) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 300497
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (155 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.23k | £74.87k | £27.32k | £82.72k | £59.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.28k | £70.18k | £22.92k | £86.19k | £54.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.47k | £53.55k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.