Ymddiriedolwyr CAMBORNE COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 300523

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (45 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanya Harvey | Cadeirydd | 02 July 2020 |
|
|
||||
Yolandi Hassell | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Stephen John Spooner | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Richard Neil Harvey | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|
||||
John Emmerson | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|||||
Patricia Emmerson | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
DORIS ELIZABETH BUTLER | Ymddiriedolwr | 27 November 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.