ymddiriedolwyr GRAMPOUND WITH CREED WAR MEMORIAL RECREATION GROUND AND PUBLIC HALL
Rhif yr elusen: 300547
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dean Jenkins | Cadeirydd | 30 September 2018 |
|
|
||||
Leanne Llewellyn | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Emma Sharp | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Donald Ford | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
John Ward | Ymddiriedolwr | 30 September 2018 |
|
|
||||
Cat Evans | Ymddiriedolwr | 18 November 2015 |
|
|
||||
Alison Ryves | Ymddiriedolwr | 18 November 2015 |
|
|
||||
Kay Chapman | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
MARK TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.