ymddiriedolwyr THE ST DENNIS PLAYING FIELDS
Rhif yr elusen: 300608
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roy Frederick Mackenzie | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Jennifer Paula Griffin | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Helen Lillian James | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Joseph Hawkins | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
Alison Lyn Griffin | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|||||
Jennifer Burnett | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|||||
Barry Anthony Harwood | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
Sharon Kelsey | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Tanya Edmunds | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Mrs Julia Anne | Ymddiriedolwr | 31 July 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.