Hanes ariannol St Dominick Parish Hall

Rhif yr elusen: 300609
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.44k £21.60k £13.89k £10.53k £10.88k
Cyfanswm gwariant £4.08k £6.19k £6.74k £45.84k £7.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £16.26k £2.67k £150 N/A