Ymddiriedolwyr St Dominick Parish Hall

Rhif yr elusen: 300609
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Charmian Saunders Cadeirydd 28 November 2018
Dim ar gofnod
Irvine Lindsay Ymddiriedolwr 27 November 2024
Dim ar gofnod
Diana Greene Ymddiriedolwr 18 July 2024
Dim ar gofnod
Maria Walker Ymddiriedolwr 26 April 2023
Dim ar gofnod
Lorna Potter Ymddiriedolwr 24 November 2021
Dim ar gofnod
Sandy Prosser Ymddiriedolwr 27 November 2019
Dim ar gofnod
Alan Cox Ymddiriedolwr 28 November 2018
Dim ar gofnod
Linda Curnow Ymddiriedolwr 26 September 2018
Dim ar gofnod
Eunice Hodge Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Julie Wenmoth Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod