ST HILARY MEMORIAL GARDEN FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
to promote interactive projects within the area
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cernyw
Llywodraethu
- 05 Chwefror 1990: Cofrestrwyd
- ST HILARY MEMORIAL HALL AND PLAYING FIELD FUND (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANE HOWELLS | Cadeirydd |
|
||||||
THOMAS THOMAS | Ymddiriedolwr | 06 May 2022 |
|
|
||||
MICHAEL RYAN | Ymddiriedolwr | 06 May 2022 |
|
|
||||
ELIZABETH VARDY | Ymddiriedolwr | 06 May 2022 |
|
|
||||
PETER BEHRENS | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
|
||||
madeleine dicker | Ymddiriedolwr | 05 May 2017 |
|
|
||||
Denis Reed | Ymddiriedolwr | 05 May 2017 |
|
|
||||
paul rule paul rule | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Mai 2024 | 104 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 5 FEBRUARY 1990
Gwrthrychau elusennol
FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF ST HILARY.
Maes buddion
PARISH OF ST. HILARY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
IONA
LUKES LANE
ST. HILARY
PENZANCE
TR20 9DY
- Ffôn:
- 01736763311
- E-bost:
- roger.calfe@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window