Hanes ariannol 1ST CHALFONT ST GILES SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 300662
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (42 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 30/03/2022 30/03/2023 30/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £56.21k £37.79k £38.14k £36.98k £136.10k
Cyfanswm gwariant £49.67k £19.14k £52.41k £26.40k £116.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £19.77k £8.00k N/A £76.50k