ymddiriedolwyr VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 300758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANE ELIZABETH WONNACOTT | Cadeirydd |
|
|
|||||
Karen Hemmings | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Marian Balsdon | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Laura Hill | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Mary Peyton | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
Emma Murphy | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
christine hiller | Ymddiriedolwr | 19 July 2017 |
|
|
||||
wendy murphy | Ymddiriedolwr | 17 July 2017 |
|
|
||||
CEINWEN HILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRYAN MICHAEL HILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT RENDELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.