ymddiriedolwyr BRATTON FLEMING VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 300777
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrance James Shapland | Cadeirydd | 09 March 2022 |
|
|
||||
Christopher Lawrence | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Kirstie Cochrane | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Antony Ellis | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Linda Ellis | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Emma May Louise Wythes | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Peter Ayrton | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|||||
Veronika Boumova | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Mandy Elizabeth Robbins | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Fraser Dickson | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Lizzie Bethune | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|
||||
Tracey Tapp | Ymddiriedolwr | 15 July 2014 |
|
|
||||
ELSIE WILMETTS | Ymddiriedolwr | 16 January 2013 |
|
|
||||
MRS L SHAPLAND | Ymddiriedolwr | 02 January 2012 |
|
|
||||
CHRISTINE TYAS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.