Ymddiriedolwyr CLYST ST GEORGE PARISH HALL
Rhif yr elusen: 300797

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isobel Stubbs | Cadeirydd | 17 November 2021 |
|
|
||||
Kate Wileman | Ymddiriedolwr | 05 February 2025 |
|
|
||||
Jacqueline Spencer | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Lillian Kynaston | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Anna Smith | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
Donna Pagliero | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|
||||
Susan Claire Marks | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|
||||
Helen Cragg | Ymddiriedolwr | 19 May 2015 |
|
|
||||
JOHN MANSER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL BRAGG | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.