Hanes ariannol HARBERTONFORD VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 300847
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.08k £19.67k £10.02k £13.73k £19.93k
Cyfanswm gwariant £8.28k £7.55k £11.35k £8.78k £17.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £10.00k N/A N/A N/A