Ymddiriedolwyr HARBERTONFORD VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 300847

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard John Blackler | Cadeirydd | 11 January 2017 |
|
|
||||
Julia Elizabeth Wheeler | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
Frances Pearn Harvey | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|||||
David Allan Taylor | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
Robert Cruse Summers | Ymddiriedolwr | 13 July 2018 |
|
|
||||
Clare Fiona Middleton | Ymddiriedolwr | 13 November 2017 |
|
|
||||
WENDY ANN SKYRME-MASON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH JEAN BLACKLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.