Hanes ariannol THE VICTORY HALL

Rhif yr elusen: 300912
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2019 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £18.08k £15.15k £13.08k £8.37k £4.23k
Cyfanswm gwariant £17.66k £8.44k £8.44k £7.62k £5.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.18k £11.37k £10.00k N/A N/A